Астраханская
Учреждена в 1602 году
Астраханская и Терская
Кафедра в Астрахани
Феодосий (Харитонов) епископ, рукоположен | с 1602, архиепископ с 1605; | †18.12.1606 (по дороге в Астрахань) |
Кафедра пустовала почти девять лет, в городе были смуты. | ||
Онуфрий архиепископ, рукоположен | с 15.02.1615 | †23.07.1628 (1627) |
Макарий архиепископ, рукоположен | с 13.01.1629; | †28.01.1638 |
Рафаил архиепископ, рукоположен | с 17.05.1638; | †20.12.1640 |
Пахомий епископ, рукоположен | с 17.06.1641; | †31.05.1655 |
Иосиф архиепископ, сщмч., рукоположен | с 4.05.1656 митрополит с 8.06.1667; | † до 11.05.1671 (казнен С. Разиным) |
Парфений митрополит, рукоположен | с 25.02.1672; | †5.10.1680 |
Никифор митрополит, рукоположен | с 26.06.1681; | †22 (28).10.1682 |
Савватий митрополит, рукоположен | с 4.03.1683; | †1.07.1696 |
Сампсон митрополит, рукоположен | со 2.02.1697; | †3.04.1714 |
Иоаким епископ, рукоположен | с 22.01.1716 по 23.06.1723 | еп. Корельский и Ладожский, викарий Новгородской епархии |
Астраханская и Ставропольская
С сентября 1723 года
Лаврентий (Горка) епископ, рукоположен | с 6.09.1723 по 7.09.1727; | еп. Великоустюжский и Тотемский |
Варлаам (Леницкий) епископ, бывший еп. Коломенский и Каширский | с 7.09.1727 по 7.06.1730; | еп. Переяславский и Бориспольский, викарий Киевской епархии |
Лев (Юрлов) епископ, бывший еп. Воронежский и Елецкий | с 8.07.1730 по 2.10.1730 | на епархии не был; был под судом, лишен сана, расстрижен и сослан, в 19.04.1742 признан невиновным, восстановлен в сане, состоял при Архангельском соборе; † 28.01.1755 |
Иларион епископ, рукоположен | с 15.08.1731 | †9.06.1755 |
Мефодий епископ, рукоположен | с 10.05.1758 | †29.05.1776 |
Антоний (Румовский) епископ, бывший еп. Переславль-Залесский и Дмитровский, | с 19.09.1776 архиепископ с 30.05.1785 | †10.11.1786 |
Никифор (Феотоки) архиепископ, бывший архиеп. Славянский и Херсонский | с 28.11.1786 по 16.04.1792 | на покое; †31.05.1800 |
Тихон (Малинин) архиепископ, бывший еп. Тверской и Кашинский | с 18.05.1792 | †14.11.1793 |
Феофил (Раев) епископ, бывший еп. Тамбовский и Шацкий | с 6.02.1794 по 11.03.1794 | еп. Тамбовский и Шацкий |
Платон (Любарский) епископ, бывший еп. Тамбовский и Пензенский | с 11.03.1794, архиепископ с 1.04.1796 по 16.10.1799 | переименован архиеп. Астраханский и Моздокский |
Астраханская и Моздокская
С 16 октября 1799 года
Платон (Любарский) архиепископ, бывший архиеп Астраханский и Ставропольский | C 16.10.1799 по 4.12.1803; | переименован архиеп. Астраханский и Кавказский |
Астраханская и Кавказская
С 4 декабря 1803 года
Платон (Любарский) архиепископ, бывший архиеп. Астраханский и Моздокский | с 4.12.1803 по 18.08.1805 | архиеп. Екатеринославский, Херсонский и Таврический |
Афанасий (Иванов) архиепископ, бывший архиеп. Екатеринославский, Херсонский и Таврический | с 18.08.1805 | †18.08.1805 (в день назначения) |
Анастасий (Братановский-Романенко), архиепископ, бывший архиеп. Могилевский и Витебский | с 20.12.1805 | †9.12.1806 |
Сильвестр (Лебединский) архиепископ, бывший еп. Полтавский и Переяславский | с 25.01.1807 по 10.01.1808 | на покое; †5.11.1808 |
Гаий (Такаов) архиепископ, бывший еп. Пензенский и Саратовский | с 10.01.1808 | †20.02.1821 |
Иона (Василевский) архиепископ, бывший еп. Тамбовский и Шацкий | с 22.04.1821 по 1.10.1821 | архиеп. Мцхетский, Тифлисский и Карталинский, экзарх Грузии |
Авраам (Шумилин) архиепископ, бывший еп. Тульский и Белевский | с 29.10.1821 по 7.05.1824 | архиеп. Ярославский и Ростовский |
Мефодий (Пишнячевский) архиепископ, бывший еп. Полтавский и Переяславский | с 27.06.1824 по 30.09.1825 | архиеп. Псковский, Лифляндский и Курляндский |
Павел (Саббатовский) епископ, бывший еп. Слободско-Украинский и Харьковский | с 26.01.1826, архиепископ с 22.08.1826 по 6.04.1829; | переименован архиеп. Астраханский и Енотаевский |
Астраханская и Енотаевская
С 6 апреля 1829 года
Павел (Саббатовский) архиепископ, бывший архиеп. Астраханский и Кавказский | с 6.04.1829 | †7.02.1832 |
Виталий (Борисов-Жегочев) архиепископ, бывший еп. Слободско-Украинский и Харьковский | с 12.03.1832 | †4.12.1840 |
Стефан (Романовский) архиепископ, бывший еп. Вологодский и Великоустюжский | с 1.03.1841 | †4.12.1841 |
Смарагд (Крыжановский) архиепископ, бывший еп. Харьковский и Ахтырский | с 31.12.1841 по 12.11.1844 | архиеп. Орловский и Севский |
Евгений (Бажанов) архиепископ, бывший архиеп. Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии | с 12.11.1844 по 15.04.1856 | архиеп. Псковский и Порховский |
Афанасий (Дроздов) епископ, бывший еп. Саратовский и Царицынский | с 15.04.1856 архиепископ с 23.03.1858 по 6.04.1870 | на покое; †7.12.1876 |
Феогност (Лебедев) епископ, бывший еп. Балтский, викарий Подольской епархии | с 27.06.1870 по 7.12.1874 | еп. Подольский и Брацлавский †22.01.1903 |
Хрисанф (Ретивцев) епископ, рукоположен | с 29.12.1874 по 8.12.1877 | еп. Нижегородский и Арзамасский |
Герасим (Добросердов) епископ, свт., бывший еп. Самарский и Ставропольский | с 8.12.1877 | †24.06.1880 |
Евгений (Шерешилов) епископ, бывший еп. Минский и Туровский | с 26.07.1880 по 16.12.1889 | еп. Ставропольский и Екатеринодарский †22.03.1897 |
Павел (Вильчинский) епископ, бывший еп. Саратовский и Царицынский | с 16.12.1889 по 21.11.1892 | еп. Могилевский и Мстиславский †04.06.1908 |
Исаакий (Положенский) епископ, бывший еп. Кишиневский и Хотинский | с 21.11.1892 по 19.12.1892 | на покое; † 11.05.1894 |
Павел (Вильчинский) епископ, бывший еп. Могилевский и Мстиславский (повторно) | с 19.12.1892 по 13.11.1893 | еп. Пензенский и Саранский; †04.06.1908 |