Архангельская
Архангельские владыки55
Стефан архиепископ Суздальский и Тарусский | 1661–1662 | архиеп. Суздальский и Юрьевский |
Феодосий митрополит Сербский и Архангельский | с ноября 1665 по 17.05.1667 | митр. Белгородский и Обоянский |
Иоаким (Дьякович) епископ Архангельский и Сербославянский | с 19.09.1667 | †21.07.1678 |
Иосиф архиепископ, бывший архиеп. Коломенский и Каширский | с 1677 | †29.06.1681 |
Никита (Тотемский) епископ Звенигородский и Архангельскийс | 6.11.1681 по 24.12.1681 | еп. Коломенский и Каширский |
Никодим (Скребницкий) епископ, бывший еп. Черниговский и Новгород-Северский | с 1740 по 1742 | с 01.09.1742 еп. Санкт-Петербургский и Шлиссельбургский |
Лев (Юрлов) епископ, бывший еп. Астраханский и Ставропольский | с 22.04.1742 | †28.01.1755 |
Холмогорская и Важеская
Учреждена в марте 1682 года Кафедра в Холмогорах
Афанасий (Любимов) архиепископ, рукоположен | с 18.03.1682 | †6.09.1702 |
Парфений (Небоза) митрополит, бывший митр. Азовский | с 3.12.1703 | †2.01.1704 (умер по дороге к месту назначения) |
Сильвестр (Крайский) епископ, рукоположен | с 11.03.1705 архиепископ с 18.09.1705 по сентябрь 1707 | митр. Смоленский и Дорогобужский |
Рафаил (Краснопольский) архиепископ, рукоположен | с 21.03.1708 | †4.11.1711 |
Варнава (Волатковский) епископ, рукоположен | с 24.08.1712 | †8.10.1730 |
Герман (Концевич) епископ, рукоположен | со 2.05.1731 по 16.06.1731 | переименован и возведен в сан архиеп. Архангелогородского и Холмогорского |
Архангелогородская и Холмогорская
С 16 июня 1731 года
Герман (Концевич) архиепископ, бывший еп. Холмогорский и Важеский, возведен в сан | с 16.06.1731; | †25.07.1735 |
Аарон архиепископ, рукоположен | с 28.12.1735; | †7.05.1738 |
Савва (Шпаковский) епископ, рукоположен | с 18.02.1739 по 30.06.1740; | en. Коломенский и Каширский |
Варсонофий епископ, рукоположен | с 13.07.1740 архиепископ с 8.01.1741; | †8.11.1759 |
26 марта 1762 года кафедра перенесена в Архангельск | ||
Иоасаф (Лисянский) епископ, рукоположен | со 2.12.1761 | †1.05.1769 |
Антоний (Герасимов-Зыбелин) епископ, рукоположен | с 10.10.1770 по 9.07.1773 | еп. Нижегородский и Алатырский |
Арсений (Верещагин) епископ, рукоположен | с 22.12.1773 по 1.04.1775; | еп. Тверской и Кашинский |
Вениамин (Краснопевков-Румовский), епископ, бывший еп. Олонецкий и Каргопольский, викарий Новгородской епархии | с 1.04.1775 по 15.03.1787 | переименован еп. Архангельский и Олонецкий |
Архангельская и Олонецкая
С 15 марта 1787 года
Кафедра в Архангельске
Вениамин (Краснопевков-Румовский), епископ, бывший еп. Архангелогородский и Холмогорский | с 15.03.1787 по 26.10.1798; | еп. Нижегородский и Арзамасский |
Аполлос (Байбаков) епископ, бывший еп. Орловский и Севский | с 26.10.1798 по 16.10.1799 | переименован еп. Архангельский и Холмогорский |
Архангельская и Холмогорская
С 16 октября 1799 года
Аполлос (Байбаков) епископ, бывший еп. Архангельский и Олонецкий | с 16.10.1799 | †14.05.1801 |
Евлампий (Введенский) епископ, рукоположен | с 29.06.1801 по 16.04.1809 | еп. Калужский и Боровский |
Парфений (Петров) епископ, рукоположен | с 6.06.1809 | †22.07.1819 |
Иосиф (Величковский) епископ, рукоположен | с 9.11.1819 по 3.07.1821 | еп. Смоленский и Дорогобужский |
Неофит (Докучаев-Платонов) епископ, рукоположен | с 15.08.1821 | †8.06.1825 |
Аарон (Нарциссов) епископ, рукоположен | с 14.02.1826 по 14.09.1830 | на покое; †15.01.1842 |
Георгий (Ящуржинский) епископ, бывший еп. Полтавский и Переяславский | с 16.08.1830 по 30.06.1845 | архиеп. Тобольский и Сибирский |
Варлаам (Успенский) епископ, бывший еп. Чигиринский, викарий Киевской епархии | с 30.06.1845 по 4.12.1854 | еп. Пензенский и Саранский |
Антоний (Павлинский) епископ, бывший еп. Старорусский, викарий Новгородской епархии | с 8.12.1854 по 20.07.1857 | еп. Нижегородский и Арзамасский |
Александр (Павлович) епископ, рукоположен | с 17.11.1857 по 13.09.1860 | еп. Полтавский и Переяславский |
Нафанаил (Савченко) епископ, бывший еп. Полтавский и Переяславский | с 13.09.1860 по 18.08.1871 | еп. Черниговский и Нежинский |
Ювеналий (Карюков) епископ, бывший еп. Михайловский, викарий Рязанской епархии | с 16.08.1871 по 25.12.1876 | еп. Орловский и Севский |
Макарий (Миролюбов) епископ, бывший еп. Орловский и Севский | с 25.12.1876 по 23.05.1879 | еп. Нижегородский и Арзамасский †24.12.1894 |
Нафанаил (Соборов) епископ, бывший еп. Новомиргородский, викарий Херсонской епархии | с 23.05.1879 по 6.03.1882 | еп. Псковский и Порховский †29.04.1907 |
Серапион (Маевский) епископ, бывший еп. Черниговский и Нежинский | с 6.03.1882 по 16.02.1885; | еп. Екатеринославский и Таганрогский |
Нафанаил (Соборов) епископ, бывший еп. Псковский и Порховский (повторно) | с 16.02.1885 по 3.07.1890 | на покое; †29.04.1907 |
Александр (Закке-Заккис) епископ, бывший еп. Острожский, викарий Волынской епархии | с 3.06.1890 по 16.04.1893 | на покое; с 3.09.1893 еп. Полоцкий и Витебский †18.07.1899 |
* * *
55
Назывались Архангельскими, так как служили в Архангельском соборе Московского Кремля.