IX. Епархия Псковская
Псковская епархия учреждена в 1589 г. Пятая из второклассных.
I. Епископы Псковские и Изборские
1. Мисаил хирот. в апр. 1589 из архим. Юрьева монастыря; † в мор 21 апр. 1592. (Не 1593 ли? Новг. Лет., 293).
2. Геннадий хирот. 16 февр. 1595 из архим. Чудова монастыря; † 24 авг. 1609.
3. Иосиф, архиеп. упом. в окт. 1610 (Акт. Ист. II, 360).
4. Сильвестр, еписк. Корельский, потом Вологодский, с 11 июля 1613; † 1 дек. 1615.
II. Архиепископы Псковские и Изборские
5. Иоаним хирот. 6 июля 1616 из архим. Псково-Печерского монастыря; † 24 апр. 1623.
6. Павел хирот. 12 окт. 1623, из игум. Антониевских, а 31 дек. 1626 перев. на епархию Крутицкую.
7. Иоасаф хирот. 14 янв. 1627 из архим. Псково-Печерского монастыря, а 6 февр. 1634 возведён в патриарха Всероссийского.
8. Левкий хирот. 6 июля 1634 из архим. Симонова монастыря; в 1649, лишённый епарх. вызван в Москву; † 4 авг. 1654 (в мор).
9. Макарий хирот. 4 нояб. 1649 из архим. Псково-Печерских; в 1664 отошёл в Гремячий мнтрь и † 20 июля 1665.
10. Арсений хирот. 12 мар. 1665, из игум. Московского Вздвиженского монастыря в 1681 отошёл в Сереткин мнтрь и там † 1 мая 1683.
III. Митрополиты Псковские и Изборские
11. Маркелл 6 сент. 1681 перев. из Суздаля, а 8 сент. 1690 в Казань.
12. Иларион Смирного хирот. 1 февр. 1691 из архим. Спасо-Ярославского монастыря; † 22 июня 1698. Погребён в Троицком соборе.
13. Иосиф Римский-Корсаков хирот. 18 септ. (sic) 1698 из архим. Московского Высокопетровского монастыря; в янв. 1717 отошёл в Серпуховский Высоцкий и 22 июня †.
IV. Епископы Псковские и Нарвские
14. Феофан Прокопович ["Псковский, Изборский» и Нарвский] хирот. из игум. Киевобратских 7 апр. 1718; 31 дек. 1720 пожалован в архиепископа; 25 июня 1725 перев. в Новгород.
15. Рафаил Заборовский хирот. 15 авг. 1725 из архим. Колязина монастыря, а 13 апр. 1731 перев. в Киев.
16. Варлаам Леницкий в 1732 перев. из викариев. Киевских и 10 авг. пожалован в архиепископа; 9 янв. 1739 уволен на покой в Киевскую Лавру и там † ...
17. Стефан Калиновский хирот. 17 янв. 1739 из архим. Александро-Невских, а 18 авг. 1745 перев. в Новгород.
18. Симон Тодорский 18 авг. 1745 перев. из Костромы; 20 мар. 1748 пожалован в архиепископа; † 22 февр. 1754. Погребён в Псковском Троицком соборе.
19. Вениамин Пуцек-Григорович 2 апр. 1758 перев. из Твери, а 15 сент. 1761 – в архиепископы С.-Петербургские.
20. Гедеон Криновский хирот. 7 окт. 1761 из архим. Троицкой Сергиевой Лавры; † 22 июня 1763.
21. Иннокентий Нечаев 4 окт. 1763 перев. из Твери; 22 сент. 1770 пожалован в архиепископа; 9 окт. 1798 уволен на покой; † 24 янв. 1799. Погребён в С.-Петербургской Александро-Невской Лавре. Он именовался: «Псковский и Рижский».
V. Архиепископы Псковские, Лифляндские и Курляндские
22. Ириней Клементьевский 17 окт. 1798 перев. из Твери; 30 авг. 1814 уволен на покой; † 24 апр. 1818, в Александро-Невской Лавре.
23. Мефодий Смирнов 30 авг. 1814 перев. из Твери; † 2 февр. 1815. Погребён в Троицком соборе.
24. Михаил Десницкий, архиепископ Черниговский, управлял с 15 февр. 1815 по 7 февр. 1816.
25. Евгений Болховитинов 7 февр. 1816 перев. из Калуги, а 24 янв. 1822 – в Киев.
26. Евгений Казанцев 27 февр. 1822 перев. из Курска, а 30 сент. 1825 – в Тобольск.
27. Мефодий Пишнячевский 30 сент. 1825 перев. из Астрахани; с 30 апр. 1833 – «Псковский и Лифляндский»; уволен 10 мая 1834 в Мгарский, с управлением; † 1844.
28. Нафанаил Павловский 12 мая 1834 перев. из Полтавы; с 1836 архиепископ; † 27 авг. 1849.
11 мар. 1850 велено именоваться: «Псковский и Порховский» и поручено управлять епархией викарию (еписк. Рижскому) Платону Городецкому; уволен 15 апр. 1856.
29. Евгений Бажанов (Баженов) «архиеп. Псковский и Изборский», 15 апр. 1856 перев. из Астрахани; † 6 июля 1862.
30. Феогност Лебодев, «архиеп. Псковский и Порховский», 27 сент. 1862 перев. из Тобольска; † 22 апр. 1869.
31. Павел Доброхотов, еписк. Псковский и Порховский, 7 июля 1869 перев. из Вологды.
Викарии Псковские «епископы Рижские»
Иринарх Попов 15 сент. 1836 перев. из викариев Тверских, а 7 окт. 1841 уволен; 28 окт. назначен викарием Воронежской епархии.
Филарет Гумилевский 21 дек. 1841 хирот. из архим. Московского Богоявленского монастыря, а 6 нояб. 1848 перев. в Харьков.
Платон Городецкий перев. 6 нояб. 1848 из еписк. Ковенских (викариев Литовских); с 27 июня 1849 до 15 апр. 1856 управлял Псковскою епархией; с 21 апр. 1850 архиепископ Рижский и
Митавский; 9 мар. 1867, – Донской. (См. ниже).
После викариев нет.
11 мар. 1850 учреждена епарх. Рижская и Митавская, 2-го класса.
1. Платон Городецкий, еписк. Псковский, управлял обеими епархиями до 1856, 15 апр. от Псковской уволен. С 21 апр. 1850 архиепископ; 9 мар. 1867 перев. в Новочеркасск.
2. Вениамин Карелин 2 мар. 1870 произведён из викария Ревельского; † 21 авг. 1874.
3. Серафим Протопопов 2 окт. 1874 перев. из Смоленска.
Викариатство «Ревельское», епарх. Рижской, учреждено 6 мая 1865 [6 апр. 1866 повелено в Рижской епарх. учредить викариатство, викарию именоваться «епископом Ревельским"].
Вениамин Карелин хирот. 29 мая 1866, из ректоров Пермской семинарии; с 2 мар. 1870 еписк. Рижской епархии.