Павел Михайлович Строев (1796-1876)
Викарии Казанские
«Епископы Свияжские»
Ксенофонт Троепольский хирот. 15 янв. 1800 из архим. Свияжских, а 24 февр. перев. на епархию Владимирскую.
Иустин Вишневский хирот. 25 мар. 1800 из архим. Иверских, а 20 янв. 1802 перев. в Пермь.
Викарии отменены.
«Епископы Чебоксарские»
1. Никодим Казанцев, из архим. Богоявленского Авраамиева Ростовского монастыря, хирот. 14 февр. 1854, а 18 сент. 1861 перев. в Красноярск (Енисейскую епархию).
2. Гурий Карпов (бывший архим. Симоновский), из настоятелей в Риме посольской церкви, хирот. 5 июня 1866, а 28 нояб. 1867 перев. на Таврическую епархию.
3. Викторин Любимов, ректор Тифлисской семинарии, назначен 21 авг. 1868, хирот. 3 нояб., а 7 дек. 1874 перев. в Полоцк.
4. Иоанн, из ректоров Новгородской семинарии, хирот. 30 мар. 1875.