Монастыри
№ 1
Богородицкий, в Свияжске, основан в 1555 г. Ныне первоклассный. [VI, 53.]
Архимандриты
Св. Герман Садырев и Полев 3 февр. 1555 перев. из Старицкого Успенского, а 12 мар. 1564 хирот. в архиеп. Казанского.
Иеремия, 1564 и 65.
Иларион, 1566–68.
Иосиф, 1572–76.
Авраамий, 1579–84.
Мисаил, 1588–93.
Сергий, 1598–1613.
Корнилий, 1613–1620, 6 февр. хирот. в архиеп. Вологодского.
Иоаким, 1620–24.
Левкий, 1624–34.
Герасим определён 16 июля 1634; до 1639.
Пафнутий, 1639 и 40.
Гермоген, 1641–47.
Иона, 1648–50.
В 1651 келарь управлял.
Антоний, 1652–63.
Иосиф определён 13 мая 1663–67, перев. в Соловецкий.
Варфоломей перев. из Соловецкого 1667–69.
Евфросин, 1669 и 70, мар.
Гавриил, 1674–86.
Паисий, 1688–96.
Два? Симеон, 1696–1724. (Не так.)
[Свияжский архим. Симеон перев. 12 сент. 1698 в Ипатиевский (sic).]
Гавриил Русской в авг. 1725–31, перев. в Владимиро-Рождественский.
Алексий Раифский определён 3 сент.68 1731–38.
Димитрий Сеченов опред. 11 дек. 1738–42, 12 сент. хирот. в еписк. Нижегородского.
Сильвестр Гловатский, 1742–49, 6 июля хирот. в митрополита Сибирского.
Евмений Скаловский с 7 февр. 1750; до 1767.
Иероним Формиковский в 1767 перев. из Казанского Спасо-Преображенского, а 25 дек. 1770 хирот. в еписк. Владимирского.
Дорофей 4 окт. 1770 перев. из Новгородского Антониева, а 14 мая 1778 – в Иверский.
Иосиф 1778 перев. из Нижегородского Печерского, а 13 окт. 1785 – в Симонов.
Платон Любарский 30 окт. 1785 перев. из Казанского Преображенского, а 21 июня 1788 – в Новый Иерусалим.
Вениамин Багрянский в 1788 перев. из Новгородского Антониева, а 9 дек. 1789 хирот. в еписк. Иркутского.
Гедеон Замыцкий 9 янв. 1790 перев. из Казанского Спасо-Преображенского, а 24 мая 1794 – в Цареконстантинов.
Сильвестр Лебединский 27 мая 1794 перев. из Астраханского Спасского, а 25 сент. 1799 хирот. в еписк. Полтавского.
Ксенофонт Троепольский 24 авг. 1799 перев. из Казанского Преображенского; 15 янв. 1800 хирот. в викария Казанского, а 24 февр. перев. во Владимир.
Иустин Вишневский, викарий Казанский, управлял в 1800 и 1801.
Назарий Романовский в янв. 1802 перев. из Кирилло-Белоезерского; † в 1804.
Евгений в 1804 перев. из Отроча; † 1808.
Израиль Звягинцов 31 авг. 1808 перев. из Петергофской Троицкой пустыни; † в 1829.
Иероним Визерский в 1830 перев. из Черниговского Елецкого; † в 1837.
Мелетий Носков 1838 перев. из Мгарского Дубенского, а 31 дек. 1841 отставлен; † 15 февр. 1848, в Киево-Печерской Лавре.
Мартирий 23 июля 1842 перев. из Задонска; до ныне (1869).
№ 2
Спасо-Преображенский, в Казани, основан в 1555; ныне второклассный. [V, 627.]
Архимандриты
Св. Варсонофий 1555 перев. из Песношского, а в 1567 хирот. в еписк. Тверского.
Иеремия, 1567–76, хирот. в архиеп. Казанского.
Герман, 1577–82.
Паисий, 1585 и 86.
Гермоген, 1588, а 13 мая 1589 хирот. в митр. Казанского.
Галактион, 1590–93, хирот. в архиеп. Суздальского.
Герман, 5 нояб. 1593.
Арсений, 1594–1606.
Иоасаф, 17 окт. 1607.
Сергий, 1613, в апр. уволен на покой, за немощью.
Макарий перев. из Казанского Иоанно-Предтечева 16 мая 1613, а 13 янв. 1629 (sic) хирот. в архиеп. Астраханского.
Варфоломей, 1630–33, потом на покое в Кирилло-Белоезерском.
Пафнутий, 1633–41. (Бывший 16 сент.)
Сильвестр, 1643–47.
Никон, 1647–49.
Прохор, 1650–57.
Кирилл, 1660–62, авг.
Мисаил, 1663–70.
Иосиф 1673 перев. из Соловецкого; по 1678.
[??Игум. Ефрем, в окт. 1679.]
Софроний, 1680 и 81.
Дионисий Кучин, 1683–90.
Алексий, 1692.
Макарий, 1698.
Георгий Зубин, 1701–1709, перев. в Нижегородский Благовещенский.
Иона Салникеев, из строителей Астраханского Троицкого; упом. в 1718–26, отрешён; в 1729, по суду, бит кнутом.
Питирим Смирной в 1726 перев. из Седмиезерной пустыни; до 1732; 27 янв. 1733, лишённый монашества, сослан в Сибирь; в 1742 возвращён.
Герман Барутович перев. из Назарета (упом. 29 мая) 1732–37, перев. в Московский Спасо-Андрониев.
Иоасаф Орловский 1738 перев. из Симбирского Покровского, а 1742 обратно. (Упом. 1740). [В окт. 1742, Ист. Иер., V, 634.]
Вениамин Пуцек-Григорович, с 6 дек. 1744, а 14 авг. 1748 хирот. в еписк. Нижегородского.
Иоанникий в 1748 перев. из Кизического; а 1754 – в Зилантов.
Феофил Игнатович в 1754 перев. из Зилантова, а в сент. 1765 – в Саввин Сторожевский.
[Макарий, игум., в сент. 1765 прин. от Феофила.]
Иероним Формаковский, из префектов акад., в 1766 и 67, перев. в Свияжский.
Константин Борковский в 1767 перев. из Московского Даниилова, а 1772 – в Печерский Нижегородский.
Платон Любарский 5 авг. 1772 перев. из Слободского Богоявленского, а 30 окт. 1785 – в Свияжский.
Гедеон Замыцкий в исх. 1785 перев. из Московского Крестовоздвиженского, а 9 янв. 1790 в Свияжский.
Амвросий Яковлев-Орлин 3 февр. 1790 перев. из Кизического, а в мар. 1794 – в Заиконоспасский.
Арсений Домонт 20 мар. 1794 перев. из Нижнеломовского, а 25 июля 1797 – в Новгородский Вяжицкий.
Ксенофонт Троепольский 7 февр. 1798 перев. из Зеленецкого, а 24 авг. 1799 – в Свияжский.
Антоний Соколов произведён 30 авг. 1799, а 2 февр. 1808 хирот. в викария Новгородского.
Епифаний Канивецкий 6 февр. 1808 перев. из Виленского Свято-Духова, а 26 мар. 1816 хирот. в еписк. Воронежского.
Афанасий Протопопов 18 мар. 1816, из инспекторов С.-Петербургской духовной акад.; 28 июля 1817 перев. в Колязин.
Феофан Александров 30 июля 1817 перев. из Домницкого, а 14 нояб. 1832 – в Донской.
Стефан, в 1832–1844, 31 мая перев. в Мценский Петропавловский.
Климент 31 мая 1844 перев. из Мценского Петропавловского; 1852 перев. в Новый Иерусалим.
Иосиф, 1852. (Адрес-Календарь.)
Григорий, архиерей Казанский, управлял 1853.
Никодим, еписк. Чебоксарский, 1854–1861.
Управлял иеромонах Иов 1862–69.
№ 3
Зилантов (с Илантовы горы) Успенский, в Казани, основан около 1555 г. Третьеклассный. [IV, 182; VI, 519.] (Возведён в 2-й класс 24 окт. 1836).
Игумены
Иоаким, 12 июня 1560.
Вениамин, 4 авг. 1574.
Порфирий, 1574 и 75.
Иродион, 28 февр. 1585.
Герман, 1588.
Антоний, 1593–99.
Корнилий, 1603.
Иосиф, 1606–1613.
Геннадий, 1621–28.
Никодим, 1632–36.
Исаия, 1639 и 40.
Савватий, 1642–44.
Архимандриты
Дионисий, с 1644 игум.; с 1652 архим. После перев. в Седмиезерный (?).
Иосиф, 1655–63, сент., дек., 1 июня (sic) 1667.
Паисий, 1665.
Два? Дионисий, 1668, 1676–81.
Алексий, 1683–90.
Сергий, 1693–1704.
Феофил, 1704 и 5.
Евфимий [1710?] 1720–28.
Епифаний Адамантский (Адамыцкий) 1733–37 авг.
Павел, 1738–40, 15 июля.
?? (Герман, 6 мая 1739).
Иоасаф, 1741–45.
Алексий, 1745–51.
Феофил Игнатович, 1751–54, перев. в Казанский Преображенский.
Иоанникий в 1754 перев. из Казанского Преображенского; по 1757.
Патрикий Аристовский (из Казанского Предтечева?) 1757–63.
Леонид, с 1763; † 1765.
Игумены
Исидор, 1766–69, перев. в Раифский.
Порфирий, 1769–71, перев. в Симбирский Покровский.
Асигкрит перев. из Чебоксарского Троицкого, 1771–74, 16 июня убит Пугачёвым.
Ювеналий Смирнов, 1774 и 75, перев. в Кизический.
Товия, 1775 и 76, уволен, за болезнью.
Иоаким, в 1777–80.
Иеразм …
Серапион …
Иероним …69
Архимандриты
Иосиф, 1798–1800.
Серапион † 1801.
Гавриил † 1801.
[Против последних двух архим-тов помечено: «Ист. Иер.» (?)]
Анатолий Связев, 1802–5, перев. в Лужецкий.
Амвросий Сретенский в 1805 перевив Раифского; до 1828.
Пётр, 1828 и 29.
Гавриил, 1829–1853.
Вениамин, 1854–62.
Иннокентий [иеромонах, канд.] 1863–1865.
Иона † 7 авг. 1867.
Ювеналий Знаменский (бывший архим. Рязанского Спасского) перев. 1868 из какого-то Волынского епархиального монастыря.
№ 4
Троицкий, в Чебоксарах, основан в 1566 г. Ныне третьеклассный. [VI, 653.]
Игумены
Геласий убит 1610.
Иннокентий, 1616.
Кирилл, 1620–25.
Иосиф определён 7 дек. 1643. Упом. 1646.
Филарет, 1649–52.
Иосиф, 1658–60.
Варлаам, строитель, в дек. 1662.
Макарий, 1666–70.
Иларион, 1675–96, архим. 1703 и 4.
Архим. Гедеон в февр. 1708.
– Иоасаф.... (предшественник).
– Сергий, 1737.
– Антоний, 1763 и 64; † 1765.
– Хрисанф, 1766–68, перев. в Кизический.
Игум. Исаия 1768 перев. из Кизического, и в 1769.
– Асигкрит, 1769–71, перев. в Зилантов.
– Исидор 1771 перев. из Раифского; до 1780.
Архим. Антоний, 1802–22.
– Нафанаил, 1822–27.
– Амвросий, 1827–30.
– Самуил, 1830–53.
(В 1854–56 вакансия.)
– Варсонофий, 1857–69.
№ 5
Спасо-Преображенский, Чебоксарский. [III, 692?]
Строители
Геронтий, 1671–74, дек.
Сергий, 1676–79.
Авраамий, 1682.
Симеон, 1684–93, нояб.
Игумены
Мисаил (архим.) 1699. (Не из Юнгинского-ль?).
Гермоген, 1703–8.
Иона, 1721 и 22.
Филипп, 1729.
Фома, 1763 и 64.
№ 6
Раифская Богородицкая пустынь, от Казани в 30 верстах, основана в XVII веке. Заштатная. [V, 663.]
Игумены
Авраамий, 1620.
Иосиф, 1650.
Савватий, 1670.
Алексий, 1672 и 73.
Иосиф, 1675.
Феодул, 1678.
Иосиф, 1686.
Герман, 1691–96.
Адриан, 1698 и 99.
Феофил, 1700–3.
Киприан, 1706.
Варнава. 1707–14.
Иорофей, 1715.
Архимандриты
Матфей, 1721–23.
Иаков, 1729–33, 13 февр. сослан в Устюг.
Герман, 1734, а 1737 бывший.
Мисаил, 1736–39.
Герман [1739?] 1745–58.
Созонт, 1763 и 64. В Симбирский Покровский?
Геннадий Халчковский 1764 перев. из Седмиезерной пустыни, а 1765 – в Нижегородский Печерский.
Хрисанф, 1765–67, перев. в Чебоксарский Троицкий.
Виктор, 1767–69.
Исидор, игум., 1769 перев. из Зилантова; до 1771.
Созонт 1771 перев. из Симбирского Покровского; до 1775.
Игумены
Касторий, 1775–86, перев. в Седмиезерную пустынь.
Иеракс, 1786.
Иероним, 1791.
Венедикт, 1794.
Амвросий Сретенский, архим., 1802–5, перев. в Зилантов.
Евстафий, архим., 1805.
Виталий, 1806.
Иларий, 1812.
Аркадий, с 1819.
Антоний, 1836.
Амвросий, 1838; архим. 1843–48.
Антоний, 1849–69.
№ 7
Богородицкий, в Казани, основан в 1579 г. Ныне первоклассный. [III, 382.]
Игуменьи
Петронилла, 1582–84.
Мария, 1588.
Феодосия, 1631.
Анфиса Левашева, в мар. (sic) 1643, 1646, апр.
Ольга, в сент. 1652.
Марфа Киреевская, 1654–56.
Иулия, 1680 и 81.
Марфа Воронова, 1699–1704.
Марфа Соловцова, 1735–42; до 1764; † …
Евдокия, 1764–78.
Александра, 1778–80.
София, княжна Болховская, 1801; † 5 (21?) апр. 1807.
Назарета Шванвичева перев. из Тверского Рождественского, 1807–1822; перев. в Московский Алексеевский.
Евфрасия, из Московского Алексеевского, 1822–1827.
Евпраксия, 1827–47.
? Маргарита, 1848. Адрес-Календарь.
? Аркадия, 1849. Адрес-Календарь.
Досифея Веревкина 1849 перев. из Тверского Рождественского; до ныне (1872).
№ 8
Иоаннопредтечев, в Казани, основам в исх. XVI века; ныне заштатный. [IV, 309.]
Игумены
Епифаний (первый) с 1595.
Макарий 16 мая 1618 перев. в Спасо-Казанский.
Михаил, 1615.
Сильвестр, 1621.
Сергий, 1628.
Пахомий, 1654.
Архимандриты
Филарет, в февр. 1664.
Стефан, в нояб. 1702.
Спиридон, 1736 и 37.
Патрикий, 1755–57. (Перев. в Зилантов?)
Созонт, 1759 и 60.
Мефодий Орлов (Соколов), строитель, определён 4 дек. 1803; с 9 февр. 1811 архим. Лютикова монастыря.
№ 9
Феодоровский Троицкий, в Казани, основан в исх. XVI века: ныне заштатный. [VI, 848.]
Строители
Макарий, 1594.
Лаврентий, 1607–15.
Порфирий, 1615 и 16.
Игумены
Леонтий, 1625, 1633, сент.
Павел, 1658, 63, сент., дек.
Максим, в дек. 1666.
Дамаскин, 25 авг. 1665, 1 июня 1667.
Исаия, 1683.
Евфимий, 1703.
Азарий, 1742.
Гермоген, 1750 и 51.
Иларион, 1763–66.
№ 10
Кизический, под Казанью, основан в 1691 г.; ныне третьеклассный. [IV, 363.]
Игумены
Ипатий, 1691–94, 1703 и 4.
Иоасаф, 1720.
Корнилий, 1728.
Павел, в янв. 1740.
Иосиф, в янв. 1742–1745.
Иоанникий, 1747 и 1748, перев. в Спасский Казанский.
Филагрий, 1749 и 50.
Леонид, 1765–66.
Исаия, 1766–68.
Хрисанф, архим., 1768 перев. из Чебоксарского Троицкого; до 1774.
Наркис 1774 и 75, перев. в Седмиезерную пустынь.
Ювеналий Смирнов 1775 перев. из Зилантова; по 1780. (С 1802 архим. Цареконстантиновский).
Амвросий Яковлев-Орлин, с 1785, 1790, 3 февр. перев. в Казанский Спасо-Преображенский.
Аввакум, 1790–93.
Геннадий Челноков, с 1 янв. 1794. (После архим. Иосифова монастыря).
Пётр, 1829.
Гурий, 1831–41 (архим.).
Антоний, 1842–48.
Виталий, 1849.
В 1851–55 вакансия.
Мелетий, 1854–56; архим. 1857–60.
Варсонофий, архим., 1861–64.
№ 11
Седмиезерная Вознесенская пустынь, от Казани в 17 верстах, основана около 1625 г. Заштатная. [VI, 78.]
Строители
Евфимий, 1625.
Протасий, 1644.
Игумены
(Дионисий, около 1654, перев. из Зилантова. [Ист. Иер., VI, 77] ??).
Сергий, строитель, в мар. (sic) 1650, 1655 и 56.
Паисий, в апр., июне, 1659.
Иларион, 20 дек. 1672.
Тихон, 1681.
Варсонофий, 1683–1713.
Питирим Смирной определён 1725, а 1726 перев. в Спасский Казанский.
Савватий, 1729 и 30 (sic).
Нафанаил....
Варсонофий....
Лука Касаткин, 1731 и 32.
Боголеп, 1737 (бывший).
Адам Честнов, 1788. (После келарь в Свияжском, и наместн. 1750, 56, 64).
Каллиник, с 1739.
Паисий, 1745.
Патрикий, 1754.
Геннадий Халчинский (архим.) из префектов акад., 1760–64, перев. в Раифскую пустынь.
Хрисанф, в мар. (sic) 1764.
Леонид, 1767–75.
Наркис 1775 перев. из Кизичевского; до 1785.
Касторий 1786 перев. из Раифского; † в мае 1793.
Серапион 1794–96.
Товия, 1810.
Самуил, 1820–31.
Варсонофий, 1838–55.
В 1856 г. вакансия.
Виталий, строитель, 1858 и 59–61.
Каллист, архим., 1862.
Иакинф, строитель, 1863–66; игум. 1869, 70.
№ 12
Юнгинского Спасского (Новой пустыни) Козмодамианского, упразднённого [IV, 569]:
Новой пустыня, с малой Юнги, строитель Тимофей, в февр. 1633.
Архим. Тимофей, 1652–61.
– Феодосий, 1 февр. 1662, 1663, 64.
– Мисаил, в сент. 1667, 1668, 70, 71, 75, 1683–86. (См. Чебоксарский Спасский).
– Мелетий, 1698–1704.
– Самсон убит 1 февр. 1764.
№ 13
Мироносицкой Царевококшайской пустыни (основанной 1647) заштатной [VI, 647]:
Строит. Иосиф, 1651 и 52.
Игум. Иона, в мар. 1680, 1684.
– Сильвестр, 1692.
– Пимен, 1737 (бывший).
– Димитрий † прежде 1765.
№ 14
Троицкий Сергиев, в Свияжске (на посаде), упразднённый70.
Игум. (первый) Мартирий, 1557.
Строит. Иона Палицын, 1618.
– Иларион Ремезов, 24 дек. 1692.
– Маркелл Всегодицкой, 1709.
– Евстратий Булаховский определён 1754.
№ 15
Макариева пустынь, под Свияжском, заштатная. [V, 43.]
Строители
Феодосий Муравей, 1668.
Адриан, в февр. 1672.
Никодим, в янв. 1700.
Игум. Ефрем, 1737 (бывший).
– Антоний, 1840.
Строит. Мартиниан Муратовский, 1861,19 июля перев. в Иркутский Вознесенский.
– Феоктист, 1869, 10 апр. убит.
№ 16
Покровский, в Тетюшах, упразднён, в 1646 приписан к Новоспасскому71.
Игумены
Иона (строитель) 1589.
Моисей, в февр. 1601.
Марк, 1619.
Иона, 1623.
Дионисий, 1629–32.
Строители
(Авраамий, 28 янв. 1646).
Александр (sic) в нояб. и дек. 1646.
Иосиф, 1688.
Особые заметки
Разные Монастыри:
Успенского, в Казани, [IV, 321]:
Иг-нья Улия, в мае, авг. 1666.
Капитолина, в дек. 1702.
Сретенского, в Чебоксарах [VI, 653]:
Строит. Измаил, 1723.
Игум. Евсевий, 1732.
Вознесенского, в Цывильске, [VI 650]
Строит. Тимофей, 1690.
Свияжский Рождественский, девичий, упом. в 161872.
Иг-нья Мария, 1655.
Успенский, под Сосенками, велено Троицким властям устроить грамотою 26 нояб. 1598.
Иг-нья Маремиана, 28 дек. 1598,1606, 31 авг. 1613.
Чебоксарской Геронтиевой пустыни [III, 692]
Строит. Иона, 1737 (бывший).
Лаишевский Троицкий велено ведать Седмиезерновскому строителю Паисию 24 апр. 1659.
Свияжского Иоанно-Предтечева [IV, 312) Рождественского (?):
Игуменьи
Елена, в мае 1664, в июне 1667.
Александра, 1742.
Евграфия, 1763–78.
Анастасия, 1778–80.
Павла Шкурина определена 1814; уволена на покой 1818; † 10 июля 1824, в Московском Алексеевском.
Анфия, 1840.
Каллиста, 1845–66.
Благовещенский Чебоксарский и Николаевский. [III, 377; VI, 653.]
Чебоксарского Николаевского иг-нья Иулиания, в янв. 1703.
Чебоксарского Предтечева игуменья Мария † 1765.
Болгарского [III, 411] [новопостроенный, упом. 1713.]
Игум. Филарет, 1728.
– Созонт, в февр. 1754.
Вознесенского игум. Клавдий, 1767.
Воскресенского Казанского [III, 615], «на Едемском острову», игум. Гедеон, 1705.
Жадовская пустынь. [IV, 105.]
Николаевский Казанский. [IV, 320.]
Царевококшайский Троицкий. [VI, 648.]
Цывильский [VI, 650]:
Игум. Варлаам, 1711–13.
Архим. Пахомий † 1764 или 65.
Ядринские два. [VI, 832.] Казанского старого городища:
Строит. Иерофей, в июле 1657, в нояб. 1658.
Строит. Мисаил, в мар. 1662.
– Герасим, в мар. 1666.
Игум. Флавиан и около 1760.
Ураевской, на реке Каме, Каз. уезда, Раев-й Николаевской пустыни:
Строит. Иоасаф, в февр. 1614.
– Конон, 7 мар. 1625. (Тогда мнтрь приписан к Новоспасскому).
– Макарий, в апр. 1672.
– Макарий, 1684.
Мнтрь существовал в 1708.
Игум. Макарий эконом в Свияжском 1756. Келарь из (?) Симеон (?) 1737 и 38.
Казанского Богородичного архим. Иоасаф в июне 1626.
Кашпирского Вознесенского (приписанного к архиерейскому дому):
Строит. Кирилл, 1699.
– Михаил, 1700–2.
– Корнилий, 1705.
Черноезерского Троицкого, на Ветлуге, игум. Самуил, 1705.
Казанской епарх. показаны умершие: архим. Филагрий, архим. Герман, игум. Герасим, в 1765. Каких мнтрей?
Чебоксарского Николаевского иг-нья Зинаида, в июле 1653.
Козмодамианского девичьего [III, 582] старица Евпраксия, в янв. 1658.
Козмодамианского уезда Вознесенского:
Иг-нья София, 26 дек. 1663, в мар., апр. 1665.
– Мария, в апр. 1671.
Казанского Мужского (sic) строитель Феодосий в мар. 1676.
Ядринской, архангела Михаила, новопостр. пустыни, иг-нья Таисия, 1 февр. 1677.
* * *
15 августа (sic, Ист. Иер., VI, 68). Упом. 27 авг. (sic) 1731.
Против последних трёх игуменов в подлиннике помечено: «Пересмотреть. (См. Ист. Иер., VI, 556)».
В Ист. Иер. нет.
В Ист. Иер. нет.
Он ли Предтечев? (См. ниже)