V. Епархия Казанская
Казанская епархия учреждена в 1555 г. Первая из второклассных.
I. Архиепископы Казанские и Свияжские
1. Гурий Руготин хирот. 3 февр. 1555, из игум. Селижарова монастыря; † 5 дек. 1563. В лике святых с 4 окт. 1595.
2. Горман Садырев и Полев хирот. 12 мар. 1564, из архим. Свияжского Богородицкого монастыря; † 6 нояб. 1567, в Москве, в мор. В лике, святых с 1595.
3. Лаврентий хирот. 2 февр. 1568, из игум. Волоколамского Иосифова монастыря; † 13 июля 1574.
4. Вассиан, из архим. Новоспасских, хирот. 14 февр. 1575 и 21 мая †.
5. Тихон Хворостинин хирот. 5 июля 1575, из игум. Иосифова монастыря; † 14 июня 1576.
6. Иеремия в 1576 хирот. из архим. Казанского Спасо-Преображенского монастыря; † в 1581.
7. Козма хирот. 29 дек. 1581, из игум. Кирилло-Белоезерского монастыря; † в 1583.
8. Тихон в 1583 хирот. из игум. Псково-Печерского монастыря; † в 1589.
II. Митрополиты Казанские и Свияжские
9. Гермоген хирот. 13 мая 1589 из архим. Казанского Спасо-Преображенского монастыря; 3 июля 1606 возведён на патриаршество Всероссийское. Он именовался «Казанский и Астраханский».
10. Ефрем хирот. в авг. 1606; † 26 дек. 1613.
11. Матфей хирот. 7 февр. 1615, из игум. Кирилло-Белоезерского монастыря; † 13 янв. 1646.
12. Симеон, митр. Сербский, определён 7 февр. 1646; † 26 сент. 1649.
13. Корнилий хирот. 13 янв. 1650, из игум. Московского-Богоявленского монастыря; † 17 авг. 1656.
14. Лаврентий 26 июля 1657 перев. из Твери; † 11 нояб. 1672.
15. Корнилий, из игум. Зеленецкого монастыря, хирот. 16 мар. 1673; а 6 авг. 1674 перев. в Новгород.
16. Иоасаф хирот. 6 сент. 1674, из архим. Спасо-Евфимиева монастыря; † 30 янв. 1686.
17. Адриан хирот. 21 мар. 1686 из архим. Чудовских; 24 авг. 1690 возведён на патриаршество Всероссийское.
18. Маркелл 8 сент. 1690 перев. из Пскова; † 21 авг. 1698.
19. Тихон 25 мар. 1699 перев. с епархии Сарской; † 24 мар. 1724.
20. Сильвестр Холмский (Волынец), архиеп., в авг. 1725 перев. из Рязани; 15 мар. 1727 пожалов. в митрополиты; 30 дек. 1731 уволен в Александро-Невский мнтрь, а в мар. 1732 – в Псковский Крыпецкий; 19 окт. 1732 лишён сана и сослан в Выборг, где и † 31 мая 1735.
III. Архиепископы Казанские и Свияжские
21. Иларион Рогалевский 16 апр. 1732 хирот. из архим. Донского монастыря, а 25 мар. 1735 перев. в Чернигов.
22. Гавриил Русской 17 сент. 1735 перев. из Суздаля, а 9 мар. 1738 – в Устюг.
23. Лука Конашевич, еписк., 9 мар. 1738 перев. из Устюга, а 9 окт. 1755 – в Белгород.
24. Гавриил Кременецкий, еписк., 29 окт. 1755 перев. из Коломны, а 25 июля 1762 – в С.-Петербург архиепископом.
25. Вениамин Пуцек-Григорович 25 июля 1762 перев. из С.-Петербурга; 26 янв. 1775 пожалован в митрополита; 17 мар. 1782 уволен на покой; † к 1783 ... в Седмиезерной пустыни.
26. Антоний Герасимов-Зыбелин 25 апр. 1782 перев. из Нижнего-Новгорода; 5 мар. 1785 уволен на покой; † 27 сент. 1797, в Макариевском Желтоводском, коим управлял.
27. Амвросий Подобедов 27 мар. 1785 перев. с епархии Крутицкой, а 16 окт. 1799 – в С.-Петербург.
IV. Архиепископы Казанские и Симбирские
28. Серапион Александровский 21 окт. 1799 перев. из Калуги; с 11 дек. 1803 митр. Киевский.
29. Павел Зернов 18 дек. 1803 перев. из Твери; † 14 янв. 1815.
30. Амвросий Протасов 7 февр. 1816 перев. из Тулы, а 6 нояб. 1826 – в Тверь.
31. Иона Павинский 6 нояб. 1826 перев. из Твери; † 3 февр. 1828.
32. Филарет Амфитеатров 25 февр. 1828 перев. из Рязани; 10 февр. 1832 велено именоваться: «Казанский и Свияжский», а 19 сент. 1836 перев. в Ярославль.
33. Владимир Ужинский 19 сент. 1836 перев. из Чернигова; 1 мар. 1848 уволен на покой; † 16 дек. 1855, в Свияжском.
34. Григорий Постников 1 мар. 1848 перев. из Твери; 26 авг. 1856 пожалован в «митрополиты» лично; 1 окт. 1856 перев. в Новгородского и С.-Петербургского.
35. Афанасий Соколов 3 нояб. 1856 перев. из Иркутска, а 9 нояб. 1866 уволен за болезнью; † 2 янв. 1868, в Кизическом митре.
36. Антоний Амфитеатров 9 нояб. 1866 перев. из Смоленска; 16 апр. 1867 пожалован в архиепископа.