IV. Епархия С.-Петербургская
С.-Петербургская епархия учреждена в 1742 г. Четвёртая из первоклассных.
1. Никодим Сребницкий, еписк. С.-Петербургский и Шлиссельбургский, 1 сент. 1742 перев. с Черниговской епархии; с 2 февр. 1745 викарий Киевской митрополии (еписк. Переяславльский).
2. Феодосий Янковский, архиеп. С.-Петербургский и Ревельский, хирот. 10 мар. 1745, из наместн. Троицкой Сергиевой Лавры; † 22 апр. 1750 и погребён в Александро-Невском мнтре.
3. Сильвестр Кулябка, еписк., 25 апр. 1750 перев. с епархии Костромской, 4 июля пожалован в архиеп.; † 17 апр. 1761 и погребён в Александро-Невском мнтре.
4. Вениамин Пуцек-Григорович, 15 сент. 1761, из еписк. Псковского, пожалован архиепископом; 25 июля 1762 перев. в Казанскую епархию.
5. Гавриил Кременецкий 25 июля 1762 из еписк. Казанского пожалован архиепископом; с 22 сент. 1770 митр. Киевский.
6. Гавриил Петров 22 сент. 1770 из еписк. Тверского пожалован архиепископом С.-Петербургским и Ревельским; 1 янв. 1775 наименован «Новгородский и С.-Петербургский»; 22 сент. 1783 пожалован в митр-та; 16 окт. 1799 переименован «Новгородский и Олонецкий». (См. Новгород. епархию).
7. Амвросий Подобедов 16 окт. 1799 перев. с Казанской епархии; с 19 дек. 1800 «архиепископ Новгородский, С.-Петербургский, Эстляндский и Финляндский»; 10 мар. 1801 пожалован в митр-та; 26 мар. 1818 оставлен на одной епархии Новгородской; 6 апр. уволен на покой; † 21 мая. Погребён в Александро-Невской Лавре (?).
8. Михаил Десницкий 26 мар. 1818 из архиепископов Черниговских пожалован в митр-та С.-Петербургского, с 25 июня и Новгородского; † 24 мар. 1821 и погребён в Александро-Невской Лавре.
9. Серафим Глаголевский, митр. Новгородский и С.-Петербургский, 19 июня 1821 перев. из Москвы; † 17 янв. 1843. Погребён в Александро-Невской Лавре.
10. Антоний Рафальский, митр. Новгородский и С.-Петербургский, 17 янв. 1843 перев. из Варшавы; † 16 нояб. 1848. Погребён в Александро-Невской Лавре.
11. Никанор Клементьевский 20 нояб. 1848 перев. из Варшавы; † 17 сент. 1856. Погребён в Александро-Невской Лавре.
12. Григорий Постников, митр. Новгородский и С.-Петербургский, 1 окт. 1856 перев. из Казани; † 17 июня 1860. Погребён в Александро-Невской Лавре.
13. Исидор Никольский, митр. Новгородский и С.-Петербургский, 1 июля 1860 перев. из Киева.
I. Викарии С.-Петербургской Епархии
Епископы Ревельские
1. Филарет Дроздов 5 авг. 1817 хирот. из архим. Новоспасского монастыря; 15 мар. 1819 перев. в Тверь архиепископом.
2. Владимир Ужинский 11 мая 1819 хирот. из архим. Юрьева монастыря; 12 апр. 1822 перев. в Курскую епархию.
3. Григорий Постников 7 мая 1822 хирот. из архим. Иосифова монастыря; 4 янв. 1826 перев. в Калужскую епархию.
4. Никанор Клементьевский хирот. 28 мар, 1826 из архим. Высокопетровского монастыря; в авг. 1831 перев. в Калужскую епархию.
5. Смарагд Крыжановский 20 сент. 1831 хирот. из архим. Пинского Богоявленского монастыря; 14 мая 1833 перев. в Полоцкую епархию.
6. Венедикт Григорович 11 июня 1833 хирот. из архим. Боровского Пафнутиева монастыря; 14 нояб. 1842 перев. в Олонецкую епархию.
7. Иустин Михайлов 14 нояб. 1842, из викариев Новгородских; 11 авг. 1846 перев. в Костромскую епархию.
8. Нафанаил Савченко 26 авг. 1845 хирот. из архим. Костромского Богоявленского монастыря; с 25 февр. 1850 викарий Новгородский.
9. Христофор Еммауский 25 мар. 1850 хирот. из архим. Новоторжского Борисоглебского монастыря; 31 июля 1856 перев. в Вологодскую епархию.
10. Платон Фивейский, 31 июля 1856, из викариев Новгородских; 15 февр. 1857 перев. в Костромскую епархию.
11. Агаоангол Соловьев 31 мар. 1857 хирот. из ректоров Казанской духовной акад.; 6 февр. 1860 перев. в Вятскую епархию.
12. Леонтий Лебединский 13 мар. 1860 хирот. из ректоров С.-Петербургской семинарии63; 20 дек. 1863 перев. в Подольскую епархию.
13. Герасим Добросердов 13 янв. 1864 перев. из викариев Новгородских; в июле 1865 повелено именоваться «епископ Ладожский»; 25 янв. 1866 перев. в епархию Самарскую.
Епископы Ладожские
14. Аполлос Беляев 21 февр. 1866 перев. из викариев Новгородских, а 12 дек. перев. в Вятскую епархию.
15. Палладий Раев 18 дек. 1866 хирот. из ректоров С.-Петербургской семинарии; 15 июля 1869 перев. в Вологду.
16. Павел Лебедев 29 авг. 1869 перечислен из вторых викариев епископа Выборгского, а 23 июня 1871 перев. в Кишинёв.
17. Тихон Покровский 16 авг. 1871 перечислен из еписк. Выборгских, а 13 июня 1873 перев. в Саратов.
* * *
См. Новгородский Антониев мнтрь.