Варшавская (Холмская)
Учреждена в октябре 1840 года
Варшавская и Новогеоргиевская
Кафедра в Варшаве
Антоний (Рафальский) архиепископ, бывший еп. Варшавский, викарий Волынской епархии | с 5.10.1840 по 17.01.1843 | митр. Новгородский, Санкт-Петербургский, Эсляндский и Финляндский |
Никанор (Клементьевский) архиепископ, бывший архиеп. Волынский Житомирский, сохраняя управление Волынской и Житомирской епархии | с 17.01.1843 по 4.11.1848 | архиеп. Новгородский, Санкт-Петербургский, Эсляндский и Финляндский |
Арсений II (Москвин) архиепископ, бывший архиеп. Подольский и Брацлавский (одновременно управлял Волынской епархией) | с 6.11.1848 по 1.07.1860 | митр. Киевский и Галицкий |
Иоанникий (Горский) архиепископ, бывший еп. Саратовский и Царицынский | с 17.07.1860 по 1.05.1875 | переименован архиеп. Холмский и Варшавский |
Холмская и Варшавская
С мая1875 года
Иоанникий (Горский) архиепископ, бывший еп. Варшавский и Новогеоргиевский | с 1.05.1875 по 16.11.1875 | архиеп. Херсонский и Одесский |
Леонтий (Лебединский) архиепископ, бывший архиеп. Херсонский и Одесский | с 16.11.1875 по 17.11.1891 | митр. Московский и Коломенский †1.08.1893 |
Флавиан (Городецкий) епископ, бывший еп. Люблинский, викарий Варшавской епархии, | с 14.12.1891 архиепископ с 15.05.1892 по 21.02.1898 | архиеп. Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии; †04.11.1915 |