XXXI. Епархия Орловская
Орловская епархия учреждена в 1788 г. Четырнадцатая в третьеклассных.
Епископы Орловские и Севские
1. Аполлос Байбаков хирот. 5 июня 1788 из архим. Нового Иерусалима, а 26 окт. 1798 перев. в Архангельск.
2. Досифей Ильин 26 окт. 1798 перев. из викариев Новгородских, а 4 июня 1817 уволен на покой в Чолнский мнтрь; † 6 июня 1827.
3. Иона Павинский 22 июля 1817 хирот. из архим. Нового Иерусалима, а 21 июля 1821 перев. в Тверь.
4. Гавриил Розанов 18 сент. 1821 хирот. из архим. Тольгского монастыря, а 22 мая 1828 перев. в Екатеринославль.
5. Никодим хирот. 15 июля 1828 из архим. Московского Богоявленского монастыря; † 30 дек. 1839.
6. Иннокентий Сельнокринов, архиепископ, 28 янв. 1840 перев. из Волыни и † 25 апр. 1840, проездом, в Нежине.
7. Евлампий Пятницкий 27 июля 1840 перев. из викариев Пермской епархии, а 22 нояб. 1844 перев. в Вологду.
8. Смарагд Крыжановский, архиепископ, 12 нояб. 1844 перев. из Астрахани, а 5 июня 1858 перев. в Рязань.
9. Поликарп Радкевич, из викариев Херсонских (епископов Одесских) перев. 12 июля 1858; 22 авг. 1867, по прошению, уволен; † 29 авг. 1867.
10. Макарий Миролюбов 29 авг. 1867 перев. из викариев Нижегородской епархии (епископов Балахнинских).