Монастыри
№ 1
Спасо-Преображенский, в Белеве, основал в XVI веке; ныне 3-го класса. [III, 466; VI, 206.]
Игумены
Михаил, 1564.
Голасий, 1584.
Аркадий, в мар. и апр. 1613.
Давид, 1613 и 14, мар. (sic).
Пимен, 29 апр. 1623.
Сергий, 21 авг. 1624.
Феодосий, 1635 и 36 янв., 1637.
Иов Челюсткин237, в дек. 1635, в янв. 1636.
Анисим, 1641.
Геласий, 1643–56, 59, сент.
Архимандриты
Гурий, в июле, сен. 1663, 1664, 1666, 1667, 68, 69, 70, мар., июнь.
Иосиф, в окт. 1670–72.
Иов Марков, 7 февр. 1674–1709; † в 1718.
Тихон 1718 перев. из Жабинской пустыни, 1723, 27, 1734–38.
Герасим, 1747 и 48.
Иустин 28 июня 1759 перев. из Московского Покровского; до
Никодим, 1762 (sic).
Симеон в 1767 перев. из Доброго, и в 1769.
Игумены
Мисаил, 1769–72.
Стефан, 1772 и 73, 11 мар. перев. в Добрый.
Амвросий, 1773–82, 11 мар. перев. из Доброго.
Иаков, 1792.
Феофилакт 28 июля 1798 перев. из Ферапонтова.
Архимандриты
Галактион 1800 перев. из Тульского Предтечева238, а 1803 – в Добрый.
Лаврентий, 1803–6.
Киприан, 1806–22.
Моисой, 1822–26.
Агапит, 1826–29.
Стефан, 1829–32.
Варлаам Успенский, 1832–34, перев. в Акатов.
Никон, 1835–45.
Анастасий, 1845–50, перев. в Ново-Торжкий Борисоглебский.
Никандр Покровский, 1850–59, перев. в Новгородский Антониев.
Андрей Поспелов, с 1859, а 7 апр. 1868 хирот. в епископа Муромского (викария Владимирской епархии).
Аркадий, 1868.
№ 2
Предтечев (Ивановский), в Туле, в 1799 г. обращён в архиерейский дом. [V, 621; VI, 1040.]
Игумены
Ефрем, 1582.
Феодосий, 1624–30, дек.
Харлампий, келарь, 1635, 36.
Авраамий, 1642–46.
Герасим, 1653 и 54.
Гермоген, в февр. 1656, 1658, 59, 60.
Авраамий, в мае 1664.
Боголеп, 1665–69, окт., 1670, окт.; 1672, окт.
Корнилий, в апр. 1675–96.
Архимандриты
Никифор, игум. 1705 и 6; архим. 1707 и 8.
Дионисий, в янв. 1716, 1722, 1728–40.
Иосиф Золотой в мае 1758 перев. из Устюжского Архангельского, а 18 июня – в Московский Высокопетровский.
Иларион, 1762–67.
Антоний Горский, 1767–69.
Иоаким, 1769–76.
Николай, игум., перев. из Владычня 1779–86.
Иероним, игум., 1792.
Галактион 1800 перев. из Арзамасского Спасского (Ист. Иер., III, 262) в Белевский Спасений.
№ 3
Венев Николаевский, от Тулы в 32 верстах, по Веневской дороге. [III, 517.] 30 июля 1651 был приписан к Саввину Сторожевскому, а 22 нояб. 1677 – к патриаршему дому. В 1725 перев. был в Яблокову пустынь, но оставлен 1727. Упразднён в 1764 г., а 1770 обращён в приходскую церковь.
Игумены
?Пётр, 1407.
Аввакум, в февр. и мар. 1566.
Феодосий, 1584–1606.
?Матфей, 1593.
?Сильвестр, 1602.239
Варлаам, 1612–24.
Иосиф, 1628–35, нояб.
Моисей, келарь, 1636 и 37.
Феодосий, в янв. 1641, в янв. 1643.
Строит. Пафнутий, 1653.
– Леонид, 1656.
Игум. Кирилл, 1666–68, 13 нояб. уволен.
Строит. Филарет Чернеев определён 13 нояб. 1668.
– Василий, в сент., нояб. 1669, в июле 1670.
Игум. Сергий, в мар. 1673.
Келарь Филарет, 10 янв. 1676.
Игум. Софроний, 1677.
– Сильвестр, 1692.
Архимандриты
Иосиф, 1698 (Сах.)
Антоний, 1 июля 1701.
Никодим Клечковский определён в окт. 1701–5.
Варсонофий, 1707–12, в сент. отставлен. (Жил в 1725).
Иларион определён в янв. 1713, 1717, † 25 авг.
Тит, 1717–26, 5 янв. перев. в Яблонов.
Тит (опять) перев, из Яблонова 1727; † 9 дек. 1730.
Пахомий определён 28 янв. 1731–39.
Дионисий Крапивин, бывший архим. Переяславль-Залесский Данииловский, определён 13 сент. 1742, а 27 янв. 1749 уволен на покой.
Питирим, бывший …, определён 27 янв. 1749.
Софоний (не из Голутвина-ль?) 1755 и 1756.
Флавиан, 1758–61.
Вениамин (не из Голутвина-ль?) 1761–64.
Питирим, 1764.240
Герасим, игум, 1765 перев. в Владычен.
Годеон, 1766.241
Пахомий Бохин, 1767.242
№ 4
Жабинская (Жебылинская) Введенская пустынь, от Белева 5 вёрст, основана в начале XVII века; ныне заштатная. [IV, 102.]
Строители
Макарий, преподобный, † 22 янв. 1623.
Тихон, игум., 1710–18, перев. в Белевский Спасо-Преображенский.
Феодул 1766 перев. из Шаровкина монастыря.
Исаакий, в мар. 1781.
Сергий † 1812.
Венедикт, 1840 и 41.
Алексий, 1858–60.
Гамалиил, 1861–63.
Феодосий, 1864–69.
№ 5
Крестовоздвиженский, в Белеве, основан в 1625 г.; в 1764 упразднён, к 1768 восстановлен. Ныне 3-го класса. [III, 466; IV, 865.]
Игуменьи
Марфа Палицына, строит-ца, основательница, 29 июня 1625, 1626.
Патрикия, в мар. 1672–1714; † …
Досифея, 1761–64.
Евдокия, бывшая Лихвинского Афанасиева, 1768–74.
Мария, 1775–1801, † 8 нояб.
Аполлинария, 21 апр. 1802–12, отрешена.
Евграфа, 3 июня 1812; 21 мар. 1828 уволена на покой.
Епафродита определена 21 мар. 1828, бывшая иг-нья Тульского Успенского; в авг. 1845 перев. в тот-же мнтрь.
Зосима определена в авг. 1845; † в дек. 1847.
Иоанникия определена 1847, была одну неделю; † от холеры.
Павлина Добычина определена 29 авг. 1848; до ныне (1864).
№ 6
Духов, в Новосили, 15 июля 1665 г. приписан к дому митрополита Сарского; ныне заштатный. [IV, 69; VI, 67.]
Строит. Порфирий, 1619–21.
Игум. Симон, в янв. 1636.
Строит. Нифонт, в февр. 1644.
Игум. Евфимий, в мар. 1656.
Строит. Иринарх, в окт. 1663, 1664, в авг. 1667.
Игум. Иосиф, в нояб. 1675.
– Иосиф, 1702.
– Феодосий, 1705.
– Ювеналий Воейков 1767 перев. из Одрина, а 1775 – в Вологодский Корнилиев.
Строит. Иосиф.
– Алексий. Ист. Иер., VI. 68.
– Ириней.
Игум. Августин, 1823–28.
– Никанор, 1838–46, 9 янв. перев. в Нежинский Назарет.
– Иринарх, 1858 и 9.
Строит. Алексий, 1861–69.
№ 7
Успенского (упом. в 1657 г.), в Туле, [VI, 459]:
Игуменьи
София, в янв., мар. 1662.
Анисия, в июне 1680.
Митрополия, 1708, в дек. 1721.
Анфиса, 1739.
Маргарита, 1765–74.
(Вакансия до 1779).
Евгения, с 1779.
Епафродита определена 3 апр. 1808; уволена, за болезнью, на покой ...; 21 мар. 1828 определена настоятельницей в Белевский Крестовоздвиженский; в авг. 1845 перев. опять сюда из того монастыря; † 1848.
Клавдия, 1840 (sic) –45.
№ 8
Саввина и Соколова пустынь, Коширского уезда, приписанная к Коломенскому архиерейскому дому 30 июля 1679 г. [VI, 172.]
Саввиной пустыни, Березинского (Березинского) монастыря
Чёрный поп Дорофей, в февр., мар. 1656; игум. в окт. 1666.
Соколовой пустыни:
Строит. Иона, 1635.
– Тихон определён 25 янв. 1663.
– Авраамий (обеих пустынь) в авг. 1679.
– Иосиф, 1739.
№ 9
Алексинского уезда, Бунарева (Бунырева, Бундырева)243 [в Ист. Иер. нет]:
Строит. Герасим, 1626 и 27, 30.
Игум. Иона, в июле 1634.
– Иосиф, в февр. 1644.
Строит. Варлаам, в нояб. 1653.
Казначей Моисей, в янв. 1658.
Игум. Иона, 1661–64.
– Феодосий, в мае 1676.
– Иосиф, 1712–14.
Особые заметки
IV, 791. Крапивинской Троицкой, близ Крапивны, пустыни, упразднённой:
Чёрный поп Зиновий, в сент. 1662.
– Дионисий, в февр. 1666.
Строит. Гавриил, 1721.
– Иоанникий, 1739.
– Афанасий, 1763–65.
III, 516. Города Венева, Богоявленской пустыни:
Чёрный поп Гавриил, 1666, в апр. 1672.
Строит. Авраамий, в мар. 1676,1677, 1680, 1697 и 98.
– Павел, 1701–3.
– Савватий, 1739.
IV, 88. Епифанского Успенского строит. Лаврентий Софонов, в мае 1669.
IV, 95. Ефремовой Спасо-Преображенской пустыни строит. Алексий, 1739.
Новосильского Рождественского игум. Сергий, в мар. 1619.
Каширского Всеволожского:
Игум. Сергий, 5 дек. 1653, в мар. (sic) 1662.
– Феодор, в февр., мае 1662, в янв. 1663.
– Сергий, в июне 1664, в мае 1665, в сент. 1666, 1667.
III, 517. Веневский Николаевский.
Города Дедилова, Флоровского строит. Никон определён 15 февр. 1663.
IV, 292. Илиинская пустынь.
IV, 295. Новосильский Илиинский.
* * *
См. Свенский мнтрь.
Из Арзамасского Спасского (Ист. Иер., III, 262). кажется, правильнее.
У Сахарова.
У Сахарова??
У Сахарова??
У Сахарова??
В 1665 г. был приписных к Крутицкому архиерейскому дому.