Монастыри
№ 1
Мгарский Спасо Преображенский, от Лубен в 5 верстах, основан епископом Исаией Копинским в исх. 1624 г.; архимандрия с 1744. Ныне второклассный. [V, 23.]
Игумены
Иов, из Гусинского, 1628 и 29.
Феодосий перев. из Густинского 1629; † 1635.
Каллистрат, 1636–1638.
Иоанн, в февр. (sic) 1646.
Каллистрат, 1649, 60.
Виктор Загоровский, в мае, авг., сент. 1658, 1663, 1 июля 1672.
Каллист Балицкий, 12 июня 1668.
Макарий Засенович, 1684.
Ипатий (Игнатий) Горбачевский, 1687, 1689, 1690–1700.
Филарет, 1712.
Алексий, 1716.
Алексий Петрик, 24 июля 1722. Киево-Златоверхо-Михайловский.
Иларион Рогалевский 26 окт. 1728 перев. в Донской.
Тимофей Щербацкий прибыл 1737 и в том же году перев. в Выдубицкий.
Иоасаф Горленко определён 1737–1743; архим. 1744; с 25 апр. 1745 в Троицкой Сергиевой Лавре наместник, а 2 июня 1748 епископ Курский.
Архимандриты
Варлаам Тенсинский 1757 перев. из Киево-Михайловского.
Лука, 1764–69.
Паисий Яновский, 1769–1777.
Варлаам Гловацкий, из Андрониева, 1777 и 78.
Иосиф, 1779 и 80.
Дамаскин, 1781–96.
Виктор Прокопович-Антонский 14 авг. 1799 перев. из Иосифова, а 1800 – в Московский Богоявленский.
Досифей (Феодосий; Ист. Иер., III, 355.) 6 февр. 1804 перев. в Бизюков.
Иосиф Ильицкий (Ильинский) 6 февр. 1804 перев. из Вяжицкого; до 1813; † …
Ириней, 1813–16.
Кирилл Богословский-Платонов, ректор Полтавской семинарии, производен 29 июня 1817; 7 мая 1819 перев. в Новоспасский.
Виталий, 1819–26.
Мелетий Носков, из Острожского, 1827–38. перев. в Свияжский Богородичный.
Мефодий, бывший архиепископ Псковский, управлял 1834–41; † 1844 …
Афанасий, 1838–45.
После мнтрём управляли местные архиереи.
№ 2
Ладинский Покровский, в Прилуцком уезде, основан епископом Исаией Копинским после 1620 г.; ныне 3-го класса. [V, 2.]
Игуменьи
Александра Копинская, первая, с 1619; † после 1633.
Елисавета Летинская, до 1639, потом основала Алатырский мнтрь.
Серафима Зебровская, 1656–59.
Александра, 1765–74.
Елена Алишовская, 1775–80.
Мария, 1840–53.
Аполлинария, 1854–59.
№ 3
Георгиевского Переяславского упразднённого291:
Игум. Иероним Дубина, 1685.
Полтавского Вознесенского архим. Пахомий определён в 1777 (?).
№ 4
Крестовоздвиженский, под Полтавой, основан около 1650 г. Ныне второклассный. [IV. 871; V, 598.]
Игумены
[Самуил, 1658 и 59.]
Антоний Почека, 1766–70, перев. в Гамалеевский.
Амфилохий Леонтович, 1770–76. 28 июля перев. в Яковлевский Ростовский.
Феоктист Мочульский, архим., 28 июля 1776 перев. из Ростовского Яковлевского; уволен 4 сент. 1779; (с 1781 архим. Колязинский).
Никифор Феотский, архиепископ Славенский, управлял мнтрём 1779–97, (и другие архиереи).
Архимандриты
Феодосий, 1802–10.
Аполлос, 27 июня (sic) 1810.
Иосиф Ильицкий, с 1811; † 20 сент. 1824.
Гавриил, 1825–42.
Нифонт, 1842–45.
Феофил 21 июня 1845 перев. из Раненбургского Петропавловского; до 1869.
№ 5
Красногорского Гадяцкого, заштатного [III, 683; IV, 802; VI, 984]:
Игумены
Гедеон, 1654.
Антоний, 1765–76.
Иларион, 1777–80.
Димитрий Устинович, с 12 янв. 1785, потом 8 сент. игум. Выдубицкий.
В 1785 г. мнтрь упразднён.
№ 6
Густинский Троицкий, близ Прилук, основан на земле кн. Корибута Вишневецкого, Святогорцем Иоасафом, пришедшим в Киев с игум. Межигорским Афанасием в 1600 г., а сюда около 1614. [III, 761.]
Игумены
Иоасаф, основатель, † 8 окт. 1616. Варлаам, в 1617, очень недолго. Комментарий, в 1617 и 18, удалён в Межигорский; после там игуменом.
Никифор, в 1618–20, удалён в Межигорский.
Евфимий, в 1620 и 21, отказался.
Варлаам, вторично, 1622–24.
Филарет поставлен в окт. 1624.
Иов, 1625–1627, перев. в Мгарский.
Феодосий, 1628 и 29, перев. в Мгарский.
Исаия, в янв. 1629–31.
Иов, 1631–35.
Иринарх, в 1636.
Тогда мнтрь сгорел.
Василий в июне 1638 бежал в Путивль с имением монастырским; вскоре †, в Молченском мнтре.
Мнтрь пустел год.
Илия Торский, возобновитель, с 1639: † 10 авг. 1645.
Евфимий Стефанович, 1646.
Иосиф, 1657–60.
Авксентий Якимович поступил 24 янв. 1665; † 16 дек. 1695.
Иов, с 6 авг. 1703.
Пахомий Ветвицкий 1746 перев. из Батуринского Крупицкого.
Пахомий Поленичка в 1756 перев. в Неженский Благовещенский.
Иосиф Миткевич 1756 перев. из Батуринского Крупицкого, а в 1759 – в Нежинский Благовещенский.
Кирилл, 1765–67.
Иосиф Чернявский, 1767–79.
Елиссей, архим., 1779–84.
Варсонофий, архим., 1844 перев. из Староладожского Николаевского, 1846–1852.
Гермоген, архим., 1853–59.
№ 7
Нехворощанского Успенского (основанного после 1709 г.) [V, 162]:
Игумены
Феодосий Нестерович …
Пётр, 1765–68.
Игнатий Максимович, 1768–75.
Иларион, 1775 и 76.
Лукиан, 1777–83.
№ 8
Пушкаровского Вознесенского [V, 652]:
Иг-нья Серафима, 1765–68.
– Фекла, 1768–72.
– Сарра, 1772–80.
№ 9
Сорочинского [VI. 184; V, 80]:
Игум. Гавриил Гиновский, 1765–74.
– Досифей Галяховский, 1774–84.
Особые заметки
III, 508,509. Великобудинские два:
Спасо-Преображенского иг-нья Феофилла, 1855–59.
III, 595, Переяславского Вознесенского:
Архим. Димитрий Устинович в 1785 перев. из Красногорского, а 4 авг. 1793 хирот. в викария Киевского.
– Иоиль, с 10 апр. 1786.
IV, 12. Деймановский.
IV, 133. Зазуловский.
Благовещенского иг-нья Манассия прежняя.
IV, 211, 804. Золотоношские два.
III, 393; IV, 519. Богословский женский 1786 перев. из Киева.
IV, 774. Коробовский.
IV, 793. Красногорская пустынь.
IV, 873. Вздвиженский девичий.
V, 79. Переяславского Михайловского:
Игум. Дамаскин, 1720.
– Герман Прохорович, 1758–61.
V, 365. Ануфриевская пустынь.
VI, 140. Скельский.
VI, 174. Сокольский.
VI, 829. Юсковская пустынь.
VI, 365. Терехтемировского:
Игумены
Иосиф Курцевич в дек. 1622 хирот. в епископа Владимиро-Волынского.
Порфирий Борецкий, 1639.
Феофан, строит., в янв. 1654.
Иоасаф, 1660.
Сильвестр, в нояб. и дек. 1665.
Артемий Силицкий, 1673.
Иероним Дубина, 1690.
Рафаил, игум. Спасского Золотоношского, 1720.
Киселевского Спасского игум. Иоасаф, 1654.
Золотоношского Богословского
Иг-нья Манассия (первая).
– Клеопатра, 1840–51.
– Анатолия, 1852–59.
Зенковского Великобудинского Спасского иг-нья Серафима, 1840–59.
Золотоношского игум. Иосиф Григориев, 31 янв. 1688.
* * *
В Ист. Иер. нет.