Монастыри
№ 1
Акатов Алексеевский, в Воронеже, основан в 1620 г.; ныне второклассный. [III, 73.]
Игумены
Кирилл, игум. Успенский256, основатель. 1620–31.
Феодосий, 1632 и 33.
Иосиф, 1653, 59,257 65, 74.258
Питирим, 1678 и 79.
Сергий, 1686.
Павел, 1689 … 1678, 90. (Ист. Иер., III, 82.)
Тит, 1684 … 1690, 1700. (Ист. Иер., III, 82.)
?Павел, 1700.
Архимандриты
Иосиф † вскоре после 1701 или в нём (sic).
Никанор (1700?), 1703 и 4.
Иосиф, 1710–12.
Мефодий в февр. 1712 перев. из Лютикова.
Антоний, 1718.
Пахомий, 1741–43.
Ефрем, 1744–49.
Самсон определён 25 апр. 1750–1764.
Гервасий 1764 перев. из Белгородского Николаевского; до 1767.
Самсон, опять, 1767–93, уволен и вскоре †.
Амвросий Келембет, из префектов Киевской акад., произведён 22 мар. 1793, а 29 дек. 1796 – в Новгородский Антониев.
Иустин Трипольский перев. из Белгородского Николаевского, 1797–1807, уволен на покой; † 16 дек. 1809.
Афанасий Савинский, бывший архим. Новгородского Антониева, с 1807; † 22 дек. 1811.
Мефодий Соколов 13 февр. 1812 перев. из Лютикова, а 28 февр. 1826 хирот. в епископа Нижегородского.
Филадельф перев. из Козелецкого Георгиевского, 1826–29.
Иннокентий, 1829–34.
Варлаам Успенский перев. из Белевского Спасского, 1834–37, перев. в Белгородский Николаевский.
Елпидифор Бенедиктов,259 с 1837, а 2 февр. 1842 хирот. в викария Воронежского и потом управлял мнтрём до 1848.
Феогност, епископ Острогожский, 1848–52, июнь.
Антоний, епископ Острогожский, 1852 и 53, окт.
Иларион, 1854–59.
Феодосий Шаповаленко, с 1861; 1 сент. 1863 хирот. в епископа Тамбовского.
Феодосий Макаревский, с 1863; 29 янв. 1867 хирот. в епископа Острогожского и управлял им; 23 июня 1871 перев. в Екатеринославского архиерея.
№ 2
Успенского, в Воронеже, соединённого с Акатовым. [III, 74.]
Игумены
Кирилл. (См. Акатов № 1).
Феодосий, 1616–29, 31 (sic), в февр. (sic) 1638.
Иона, в авг. (sic) 1625.
(Сергий, строит., в нояб. 1657).
Алексий, 1659 и 60, авг. (sic), в апр. (sic) 1662.
Геннадий, 1664.
Макарий, 1665–1669.
Сергий, 1674–85.
Мнтрь соединён с Акатовым в 1700 г.
№ 3
Успенский Пристанский, под Валуйками, заштатный, основан в XVII веке. [III, 493.]
Игумены
Макарий, 1626.
Кирилл, строит., в сент. 1634.
Иона, строит., 1651 и 52.
Серапион, строит., определён 11 февр. 1663; упом. в авг. 1667.
Иона, 1682 и 83.
Аарон, 1683–90.
Евфимий, 1710.
Филарет, 1746–54.
Корнилий Филкевич, 1764.
№ 4
Вознесенский, в Коротояке, основан в 1675 г.; ныне заштатный. [IV, 775.]
Строители
Иоасаф, 1675.
Тит, 1 дек. 1685.
Феодосий, 1698.
Лаврентий, 1702.
Никодим, 1703–6.
Игнатий, игум., 1741.
Протасий, игум., 1765.
Иов, игум., около 1790.
№ 5
Дивногорский Острогожский, основан в 1653 г., упразднён в 1786 г. [IV, 31, 36; V, 381.] Ныне 2-го класса.
Игум. Андроник, 1653, в февр. (sic) 1663.
Гурий, в окт. 1657, чёрный поп в авг. 1664, игум. 1667–73 нояб., потом
Архим. Тихон, 1673–92.
– Амвросий, 1699–1702.
– Гавриил, 1721.
– Варфоломей, 1727. 1736260.
– Лазарь, 1742 и 43.
– Феодосий, 1758–72.
Игум. Иов, 1780–86.
– Анфим, 1865–69.
№ 6
Пятницкий, в Острогожске, основан около 1663 г.; упразднён в 1786. [V, 382.]
Иг-нья Елисавета, 1684–88.
– Евдокия, 1701–12.
№ 7
Казанский, в Коротояке, упразднённый. [IV, 776.]
Иг-нья Ираида, 1683.
– Макрина, 1701–6.
№ 8
Борщев (Боршев) Троицкий, в Коротояцком уезде, упразднённый. 2 февр. 1686 был приписан к Воронежскому архиерейскому дому. [III, 437.]
Игумены
Симеон (первый) 1615, 1621, 29, 31.
Моисей, 1640.
Дионисий, 1657; строит. 1658; игум. 1665, 69.
Савватий, строит., в мар. 1664.
Дионисий, игум. в июле 1664; архим. в апр. 1670.
Филарет, 3 апр. (sic) 1662.
Питирим, в февр. 1678.
Савватий Картавцов, строит., в февр. 1680.
Корнилий, 1680.
№ 9
Семилуцкая Спасская пустынь, от Воронежа в 12 верстах, упразднённая в 1769 г. [VI, 85.]
Строители
Митрофан, 1658 и 59, сент. (sic).
Кирилл, 1659.
?Гавриил, в мар. 1659.
Давид, в авг. 1663.
Аарон, 1688.
Леонтий, 1690–93.
Тарасий, 1699–1701, сослан за непристойные слова.
Самсон, 1702–6.
Строит. Дамиан, 1723.
Игум. Илия, 1733.
– Порфирий, 1745.
– Тихон Забелин, 1757–59.
– Зосима, 1763 и 64.
№ 10
Лысогорской Троицкой пустыни [V, 81]:
Строители
Иосиф определён 14 февр. 1664.
Серапион, 1702.
Филарет, 1703–6.
Симеон, 5 февр. 1714.
№ 11
Карачунский, Сретения Богородицы, в Задонском уезде, упразднён в 1764 г. [IV, 343.]
Игум. Никон.
– Феодосий, 1629, 32.
Строит. Леонид, в дек. 1640; паки определён 22 июня (sic) 1654.
– Авраамий, 1645.
Игум. Леонид, в мар. 1653.
Строит. Филарет, 1667.
– Митрофан, 1673.
– Феодосий, 1681.
2 окт. 1683 мнтрь приписан к Воронежскому архиерейскому дому.
Строит. Савватий, 1702–4.
№ 12
Покровский, в Воронеже, 3-го класса, основан в 1623 г. [V, 561.]
Игуменьи
Марфа, строит-ца, 1623–27.
София, строит-ца, 1636.
Евникея, строит-ца, в янв. 1658.
Агафия, в дек. 1665.
Иулиана, строит-ца 1672, иг-нья в апр. 1673–88.
Вера, 1686.
Ирина, 1700–6.
Прокла, 1765–71.
Неонила, 1772 и 73.
Магдалина, 1773–76.
Тавифа, 1777–80.
Смарагда, с 1845; † 6 мая 1866.
№ 13
Толшевский Спасо-Преображенский, Константиновская пустынь, от Воронежа в 40 верстах, основан в половине XVII века. С 1764г. заштатный. [VI, 404.]
Строители
Иосиф, 1646.
Авраамий, в мар. 1674, 1677–84.
Антоний, 1684–86.
Феодосий, 1690–94.
Антоний, 1694–96.
Симеон, 1698.
Антоний, 1700–1704, 11.
Тихон, 1722.
Никифор, 1730.
Игумены
Иосиф, архим., 1731.
Варсонофий, архим., 1733.
Евфимий, 1759.
Серафим, 1764.
Иосиф, 1802.
Гавриил Болховитинов 8 сент. 1812 и перев. в Павлов Обнорский.
№ 14
Задонского Богородицкого [IV, 128]:
Архимандриты
Евфимий, игум., 1736–41.
Варсонофий, 1751–1758.
Гавриил, 1764.
Корнилий, 1766.–66261
Нифонт, 1766–74.
Феодосий, 1775–77.
Самуил, игум., 1777–84.
Тимофей, игум., 1791–98, архим. с 10 сент. 1798; 31 авг. 1805 уволен, а в 1808 определён в Виленский Святодухов.
Иннокентий произведён из иеромонахов 15 сент. 1805; † 3 сент. 1807.
Евграф перев. из Арзамасского Спасского 11 нояб. 1807; 4 июня 1814 перев. в Тюменский Троицкий.
Самуил, из строит. Коротоякских, 15 нояб. 1814; † 11 дек. 1833.
Иларий 1834 перев. из Солотчинского, а 8 мар. 1836 – в Соловецкий.
Досифей Немчинов 8 мар. 1836 перев. из Соловецкого, а 7 окт. 1840 уволен на покой и † 1 мар. 1845, в Симонове.
Мартирий, ректор Пермской семинарии, определён 7 окт. 1840, а 23 июля 1842 перев. в Свияжск.
Иларий 23 июля 1842 паки из Соловецкого; до 1845.
Серафим Покровский в 1846 перев. из Назарета; † 18 мар. 1855.
Дионисий, 1855–60, 25 мая перев. в Новый Иерусалим.
Димитрий, из казначеев Троице-Сергиевой Лавры, 1860–70.
Особые заметки
III, 355. Битюцкого, Преображенской пустыни:
Строит. Феодосий определён 1702.
Архим. Варфоломей, 1720.
III, 473. Белоколодского (Белоколоцкого) Спасо-Преображенского строит. Симеон, 1702–4.
III, 71; IV, 52. Донецкого:
Архим. Иоасаф Шамаев, 1716; 1719 и перев. в Нижеломовский, а 1725 – обратно.
– Иосиф, 1730.
– Иоасаф, 1731.
– Корнилий, 1763–64.
IV, 54. Донщинский.
IV, 815. Кременский.
V, 60. Медведицкого Спасо-Преображенского Межигорского:
Строит. Антоний, 1705 и 6.
Игум. Феодосий, в янв. 1713.
V, 65. Мигулинского Троицкого:
Игум. Иосиф, 1724.
Строит. Капитон, в февр. 1712.
VI, 722. Шатрищегорского игум. Антоний, 1751.
Тишевского (Тешевского):
Игум. Леонид, в июле 1647.
Строит. Никифор, в нояб. 1655, в мар. 1656.
– Матфей, в янв., мае 1661, в июне 1662.
– Зиновий, в янв. 1670.
Тешевского, Владимирской Богородицы:
Игум. Трифон, 1701–6.
– Питирим, в янв. 1714.
Архиерейского дома казначей игум. Протасий, 1762–65.
Троицкой пустыни на Дону, меж казачьих юртов, Сенные поляны строит. Капитон, 1704.
Усачевской пустыни «в Донских станицах», строит. Никанор, 1712.
* * *
См. № 2.
5 апр. (sic) 1662, в янв. 1664. Тогда мнтри были разные с Успенским.
Иосиф Горяинов (Варяинов; Ист. Иер., III, 74).
См. Белгородский Николаевский мнтрь.
Год приписан от руки. – примечание электронной редакции.
Год приписан от руки. – примечание электронной редакции.